Hanes ariannol BARWELL AND EARL SHILTON LIONS CLUB CHARITY TRUST FUND

Rhif yr elusen: 516761
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.68k £7.46k £3.39k £8.51k £6.16k
Cyfanswm gwariant £5.84k £5.08k £6.81k £7.45k £5.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A