ymddiriedolwyr LMK (LET ME KNOW)
Rhif yr elusen: 1191149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirsten Westlake | Cadeirydd | 01 July 2020 |
|
|||||
Nicole Walsh | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Esther Timson | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Keith Morgan | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Louise Harland | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Umeeda Nathoo | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|||||
Ndubuisi Uchea | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
Emma Neillie | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|
||||
Sophie Blumenchan | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|
||||
Helen Sarah Wolstenholme M.A.Oxon | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.