CATALYST FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Children living in the world's most dangerous and poor places are at risk of poverty, exploitation and abuse. In places where conflict, famine and political instability are persistent, children are inevitably at a greater risk. The trustees will be giving children and their communities life-changing basics like nutritious food, clean water, healthcare and education. In places of extreme povert
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Botswana
- De Affrica
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 03 Chwefror 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Mapondera | Cadeirydd | 03 February 2021 |
|
|
||||
Ashleigh Fox | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
MANDHLA SAMUEL DHLODHLO | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|||||
Tamsen Jayne Garrie | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.50k | £195.42k | £202.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.49k | £157.32k | £230.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Ebrill 2024 | 79 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Ebrill 2024 | 79 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 03 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE THE HEALTH AND EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN SOUTHERN AFRICA THROUGH THE PROVISION OF SCHOOL FEES; SCHOOL UNIFORMS AND EDUCATIONAL EQUIPMENT; FOOD HAMPERS; HEALTH CHECKS AND ANY OTHER SUCH SERVICES THAT THE TRUSTEES SEE FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2510 The Quadrant
Aztec West
Almondsbury
BRISTOL
BS32 4AQ
- Ffôn:
- 07825679630
- E-bost:
- mayda@catalystfoundation.life
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window