PUBLIC STATUES AND SCULPTURE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Champions interest in sculpture in public spaces in the UK; Preserves, protects, records and publishes our shared sculptural heritage; Encourages public appreciation and engagement with public sculpture
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Medi 2020: CIO registration
- PSSA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Ruth Barnes | Cadeirydd | 13 September 2020 |
|
|
||||
Alexander Kader | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Dr Kira d'Alburquerque | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Sokari Douglas Camp CBE | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|||||
Keith Taylor | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Robert Wenley | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|||||
Dr Roger Bowdler | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|||||
Leonie Summers | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Dr Mark Stocker | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Dr Holly Trusted | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.41k | £17.34k | £11.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.82k | £21.02k | £9.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Tachwedd 2023 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Tachwedd 2023 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Tachwedd 2022 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Tachwedd 2022 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 21 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: THE ADVANCEMENT OF THE ART OF SCULPTURE FOR THE PUBLIC BENEFIT BY:- - INCREASING AWARENESS OF THE UK’S PUBLIC SCULPTURE FROM THE MEDIAEVAL TO THE CONTEMPORARY AND TO PRESERVE, PROTECT AND RECORD OUR SHARED SCULPTURAL HERITAGE FOR THE PUBLIC BENEFIT; - PROMOTING AND IMPROVING PUBLIC KNOWLEDGE AND POSITIVE INTERACTION WITH PUBLIC STATUES AND SCULPTURE THROUGH EDUCATION AND PUBLICATIONS; - PROMOTING HIGH QUALITY OF DESIGN AND APPROPRIATE MAINTENANCE PROGRAMMES FOR NEW SCULPTURAL WORKS IN THE COMMON DOMAIN FOR PUBLIC BENEFIT; NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 CASSIOBURY PARK AVENUE
WATFORD
WD18 7LA
- Ffôn:
- 07860868490
- E-bost:
- jomaalha@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
pssauk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window