TAVISTOCK AND PORTMAN CHARITY

Rhif yr elusen: 1191405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity raises funds for the prevention, relief, treatment and cure of sickness, ill health and infirmity of every kind in the field of mental health and the promotion of wellbeing.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £55,173
Cyfanswm gwariant: £180,419

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 285080 THE TAVISTOCK CLINIC FOUNDATION
  • 20 Awst 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1049530 TAVISTOCK AND PORTMAN CHARITABLE FUND
  • 22 Medi 2020: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor Edward Harcourt Cadeirydd 01 October 2023
KEBLE COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Mark Charles Freestone Ymddiriedolwr 14 November 2024
Dim ar gofnod
Rachel James Ymddiriedolwr 25 October 2022
Dim ar gofnod
Professor Eenasul Fateh Ymddiriedolwr 25 October 2022
THE TAVISTOCK INSTITUTE OF HUMAN RELATIONS
Derbyniwyd: Ar amser
Louise Lyon Ymddiriedolwr 22 September 2020
Dim ar gofnod
Angela Greatley Ymddiriedolwr 22 September 2020
BRITISH PSYCHOANALYTIC COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Margaret Elizabeth Rustin Ymddiriedolwr 22 September 2020
Dim ar gofnod
Craig de Sousa Ymddiriedolwr 22 September 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £0 £96.29k £55.17k
Cyfanswm gwariant £0 £82.21k £180.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 30 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 30 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 31 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 31 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 31 Mawrth 2023 244 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 31 Mawrth 2023 244 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Tavistock and Portman Charity
The Tavistock Centre
120 Belsize Lane
London
NW3 5BA
Ffôn:
02074357111
Gwefan:

tavistockandportmancharity.org.uk