UK FRIENDS OF TAGLIT

Rhif yr elusen: 1192283
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE OBJECTS ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE THE JEWISH RELIGION AND RELIGIOUS EDUCATION IN SUCH A WAY AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT. The Charity operates in Israel and provides finance to implement educational visits to Israel by young adults living in England, in particular, but not exclusively, those between the ages of 18 and 32.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £125
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr
  • Israel

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Tachwedd 2020: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • BIRTHRIGHT (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
GORDON HAUSMANN Cadeirydd 11 November 2020
THE HAUSMANN FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE BRITISH FRIENDS OF THE ASSAF HAROFEH MEDICAL CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
THE BRITISH FRIENDS OF EZRA LAMARPEH
Derbyniwyd: Ar amser
UK FRIENDS OF I.D.C.
Derbyniwyd: Ar amser
UK FRIENDS OF JRV
Derbyniwyd: Ar amser
BRITISH FRIENDS OF THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL (BFOUI)
Derbyniwyd: Ar amser
UK FRIENDS OF THE ARTHUR RUBINSTEIN INTERNATIONAL MUSIC ASSOCIATION
Derbyniwyd: 63 diwrnod yn hwyr
David Clive Emanuel Barnett Ymddiriedolwr 11 November 2020
Dim ar gofnod
Nathalie Pannick Lady Ymddiriedolwr 11 November 2020
Dim ar gofnod
Alexander Trager- Lewis Ymddiriedolwr 11 November 2020
BRITISH FRIENDS OF THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL (BFOUI)
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £125
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 04 Tachwedd 2022 4 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
C/O C H HAUSMANN & CO
5 DE WALDEN COURT
85 NEW CAVENDISH STREET
LONDON
W1W 6XD
Ffôn:
02074366333
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael