THE JEAN LANNING FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity intends to make grants to support projects and research related to improving health services and patient care and will support NHS hospitals, primarily those that form the Southern Health NHS Foundation Trust and, most notably among them, the Romsey Hospital.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Hampshire
Llywodraethu
- 19 Hydref 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christina Bailey | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Lee Janaway | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
Caroline Kisko | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £3.02m | £203.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.08k | £6.50k | £14.15k | £16.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £3.02m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £3.00m | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £14.15k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 20 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 20 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 14 Tachwedd 2022 | 349 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31 JAN 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16 OCT 2020 as amended on 06 Jan 2025
Gwrthrychau elusennol
(a) the advancement of health for the public benefit by supporting the Romsey Hospital operated by the Southern Health NHS Foundation Trust and such other National Health Service bodies or organisations supporting the National Health Service, as the trustees shall decide through the provision of grants of financial assistance to fund items and services for patients and service users; and (b) the advancement and promotion of knowledge and education for the public benefit in all aspects of healthcare by providing funds to support medical research, the useful results of which will be published.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BDB Pitmans Llp
1 Bartholomew Close
LONDON
EC1A 7BL
- Ffôn:
- 03452229222
- E-bost:
- PennyChapman@bdbpitmans.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window