My Oppo Supporting Families with PTSD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve the needs of the families of those serving and former members of the Armed Forces who are diagnosed with or who are experiencing symptoms of PTSD by working with Armed Forces agencies, health services and mental health expertise and: -raising public awareness of PTSD; -providing support groups and related services to enable those families to best their loved ones;
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 11 Ionawr 2021: CIO registration
- OPPO SUPPORTING FAMILIES WITH PTSD (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kheiron Howard | Cadeirydd | 22 January 2021 |
|
|
||||
Marcus Antony Crockett | Ymddiriedolwr | 04 August 2021 |
|
|
||||
Natalie Savell-Boss | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.43k | £610 | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.10k | £3.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 85 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 85 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 11 Jan 2021 as amended on 03 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO RELIEVE THE NEEDS OF THE FAMILIES OF THOSE SERVING AND FORMER MEMBERS OF THE ARMED FORCES WHO ARE DIAGNOSED WITH OR WHO ARE EXPERIENCING SYMPTOMS OF POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) BY WORKING WITH ARMED FORCES AGENCIES, HEALTH SERVICES AND MENTAL HEALTH EXPERTISE AND: - RAISING PUBLIC AWARENESS OF PTSD; - PROVIDING SUPPORT GROUPS AND RELATED SERVICES TO ENABLE THOSE FAMILIES TO BEST SUPPORT THEIR LOVED ONES; - PROVIDING GRANT FUNDING FOR FAMILY ORIENTED SHORT BREAKS AND ACTIVITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
101 Alspath Road
Meriden
COVENTRY
CV7 7NR
- Ffôn:
- 07854106218
- E-bost:
- help@myoppo.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window