Ymddiriedolwyr THE DANNY MORRIS MEMORIAL TRUST FUND
Rhif yr elusen: 516817

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEREK HAYDEN WILEMAN BSc MA | Cadeirydd | 01 September 1985 |
|
|
||||
BRIAN WILLIAM BRETNEY | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|||||
MICHAEL IAN NEWTON PhD MSc | Ymddiriedolwr | 24 July 2012 |
|
|
||||
MRS JILL GAUNT | Ymddiriedolwr | 12 March 2006 |
|
|
||||
Philippa Mary Hodgson MCSP MSc | Ymddiriedolwr | 12 March 2001 |
|
|
||||
PATRICIA MARY MORRIS BSc | Ymddiriedolwr | 01 January 1987 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.