Hanes ariannol ONIBURY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 516833
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.81k £10.84k £10.48k £4.06k £4.55k
Cyfanswm gwariant £5.61k £3.59k £7.49k £6.92k £9.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £9.93k £8.00k N/A N/A