QUAD-REBUILD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Values: Rebuild Lives, Rebuild Homes, Rebuilding your Image to Rebuild your Future. Mission statement: To rebuild the lives of people that have required a spinal cord injury through having an accident. To promote social awareness of people affected with spinal cord injury and to raise funds to help mentor people, adapt their homes, rebuild their confidence around their imagine and help mento
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Calderdale
- Dinas Bradford
- Dinas Leeds
- Dinas Wakefield
- Kirklees
Llywodraethu
- 07 Mehefin 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michaela O'Shea | Ymddiriedolwr | 29 September 2024 |
|
|
||||
Anne Cerchione | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Joseph English | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.49k | £8.38k | £49.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £3.23k | £8.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Medi 2024 | 224 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Medi 2024 | 224 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Medi 2024 | 589 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Medi 2024 | 589 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) TO PROMOTE THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF PEOPLE AFFECTED WITH A SPINAL CORD INJURY RESIDENT IN CALDERDALE, KIRKLEES, BRADFORD, LEEDS AND WAKEFIELD BY THE PROVISION OF INFORMATION, MENTORING SERVICES AND OTHER FORMS OF SUPPORT TO ENABLE THEM TO ADAPT TO THEIR NEW WAY OF LIVING. (2) TO RELIEVE PEOPLE AFFECTED WITH ACQUIRED SPINAL CORD INJURY RESIDENT IN CALDERDALE, KIRKLEES, BRADFORD, LEEDS AND WAKEFIELD, WHO ARE IN NEED BY PROVIDING AIDS AND ADAPTATIONS TO HOUSING, EQUIPMENT AND SUCH ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PERSONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Burned Road
HALIFAX
West Yorkshire
HX3 7QZ
- Ffôn:
- 07725090524
- E-bost:
- joe@quad-rebuild.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window