Hanes ariannol BIRMINGHAM CITY CLUBS FOR YOUNG PEOPLE

Rhif yr elusen: 516838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.59k £31.83k £68.80k £30.97k £20.21k
Cyfanswm gwariant £13.37k £20.89k £49.62k £48.96k £33.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A