THE QURAN FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1193847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

1)To advance the religion of Islam by enlightening others mainly through distributing copies of the Quran (including translations to other languages). 2)By distributing the Manzoom Tarjuman Quran, a direct translation of the Quran in the language Urdu in poetry style. It is not simply a translation of the Quran, but is written in a poetry format without adding certain words to translate the Quran.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £1,075
Cyfanswm gwariant: £100

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Affganistan
  • Akrotiri
  • Albania
  • Algeria
  • Andorra
  • Angola
  • Anguilla
  • Antarctica
  • Antigwa A Barbuda
  • Ariannin
  • Armenia
  • Aruba
  • Aserbaijan
  • Awstralia
  • Awstria
  • Bahrain
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Belarws
  • Belize
  • Benin
  • Bermuda
  • Bhwtan
  • Bolifia
  • Bosnia And Herzegovina
  • Botswana
  • Brasil
  • Brunei
  • Burkina Faso
  • Bwlgaria
  • Bwrwndi
  • Byrma
  • Cabo Verde
  • Caledonia Newydd
  • Cambodia
  • Camerwn
  • Canada
  • Cenia
  • Chile
  • Ciwba
  • Colombia
  • Congo
  • Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
  • Costa Rica
  • Croatia
  • Cyprus
  • De Affrica
  • De Corea
  • De Georgia
  • Denmarc
  • Djibouti
  • Dominica
  • Ecwador
  • El Salvador
  • Eritrea
  • Estonia
  • Ethiopia
  • Feneswela
  • Ffiji
  • Ffrainc
  • Fiet-nam
  • Gabon
  • Gaiana
  • Georgia
  • Gerner
  • Ghana
  • Gibraltar
  • Gogledd Corea
  • Gogledd Iwerddon
  • Grenada
  • Groeg
  • Guadeloupe
  • Guam
  • Guatemala
  • Guinea Gyhydeddol
  • Guiné-bissau
  • Guinée
  • Guyan Ffrengig
  • Gweriniaeth Canol Affrica
  • Gweriniaeth De Swdan
  • Gwlad Belg
  • Gwlad Pwyl
  • Gwlad Swazi
  • Gwlad Thai
  • Gwlad Yr Iâ
  • Haiti
  • Hondwras
  • Hong Kong
  • Hwngari
  • India
  • Indonesia
  • Iorddonen
  • Irac
  • Iran
  • Ireland
  • Israel
  • Jamaica
  • Japan
  • Jersey
  • Kazakstan
  • Kiribati
  • Kosovo
  • Kuwait
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Latfia
  • Lesotho
  • Libanus
  • Liberia
  • Libia
  • Liechtenstein
  • Lithwania
  • Lwcsembwrg
  • Macau
  • Macedonia
  • Madagasgar
  • Malawi
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mali
  • Malta
  • Martinique
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Mecsico
  • Micronesia
  • Moldofa
  • Monaco
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Montserrat
  • Moroco
  • Mosambic
  • Namibia
  • Nauru
  • Nepal
  • Nicaragwa
  • Niger
  • Nigeria
  • Niue
  • Norwy
  • Oman
  • Pakistan
  • Palau
  • Panama
  • Papua Guinea Newydd
  • Paraguai
  • Periw
  • Philipinas
  • Polynesia Ffrengig
  • Portiwgal
  • Puerto Rico
  • Qatar
  • Reunion
  • Rwanda
  • Rwmania
  • Rwsia
  • Samoa
  • Samoa America
  • San Marino
  • São Tomé A Príncipe
  • Sawdi-arabia
  • Sbaen
  • Seland Newydd
  • Senegal
  • Serbia
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Singapore
  • Slofacia
  • Slofenia
  • Somalia
  • Sri Lanka
  • St Barthelemy
  • St Helena
  • St Kitts-nevis
  • St Lucia
  • St Martin
  • St Pierre A Miquelon
  • St Vincent A Grenadines
  • Surinam
  • Svalbard
  • Sweden
  • Syria
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Tanzania
  • Tchad
  • Tiriogaethau Palesteina
  • Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
  • Togo
  • Tokelau
  • Tomor-leste
  • Tonga
  • Trinidad A Tobago
  • Tsieina
  • Tunisia
  • Turkmenistan
  • Twfalw
  • Twrci
  • Uganda
  • Ukrain
  • Unol Daleithiau
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Wallis A Futuna
  • Wrwgwâi
  • Y Bahamas
  • Y Comoros
  • Yemen
  • Y Ffindir
  • Y Gambia
  • Ynys Christmas
  • Ynys Gogledd Mariana
  • Ynys Manaw
  • Ynys Norfolk
  • Ynysoedd Cayman
  • Ynysoedd Coco (KEELING)
  • Ynysoedd Cook
  • Ynysoedd Falkland
  • Ynysoedd Faroe
  • Ynysoedd Iseldiraidd Y Caribî
  • Ynysoedd Marshall
  • Ynysoedd Solomon
  • Ynysoedd Turks A Caicos
  • Ynysoedd Virgin Prydain
  • Ynysoedd Virgin Yr Unol Daleithiau
  • Ynys Pitcairn
  • Ynys Y Pasg
  • Yr Aifft
  • Yr Alban
  • Yr Almaen
  • Yr Eidal
  • Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
  • Yr Iseldiroedd
  • Yr Ynys Las
  • Y Swdan
  • Y Swistir
  • Y Traeth Ifori
  • Y Weriniaeth Ddominicaidd
  • Y Weriniaeth Tsiec
  • Zambia
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Mawrth 2021: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Muhammed Abdul Hadi Cadeirydd 27 November 2020
Dim ar gofnod
Tarique Habibullah Ymddiriedolwr 27 November 2020
Dim ar gofnod
Nima Tarique Ymddiriedolwr 27 November 2020
Dim ar gofnod
MUFTI ABDUL KADIR BARKATULLA Ymddiriedolwr 27 November 2020
THE EUROPEAN BENEVOLENCE FUND
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.04k £9.32k £1.08k
Cyfanswm gwariant £4.43k £8.46k £100
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 08 Ebrill 2024 68 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 09 Ebrill 2024 69 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Unit 23
Euro Business Park
Bordesley Green Road
Birmingham
West midlands
B9 4TR
Ffôn:
07980545874