ymddiriedolwyr VICTORIA OUT OF SCHOOL CLUBS
Rhif yr elusen: 1191354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Jones | Cadeirydd | 06 September 2022 |
|
|
||||
Catherine McNamara | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Nadia Giles | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Diana Tranter | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Julie Jones | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
BEVERLEY JEPSON | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
JITENDER PAL SINGH DHALIWAL | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Deborah Eccles | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.