Ymddiriedolwyr UNIVERSITY OF CUMBRIA STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1191885

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annabelle Robinson | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Ryan Simmons | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Kara Ashurst | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Paula Nwachukwu | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Andrew John Squire | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
THOMAS MCCARTHY | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Mark Andrew Jarnell | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Susanne Parry | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.