MINDWORKSUK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a counselling and psychotherapy charity that provides a low-cost contribution-based service to anyone in need of support in communities that would not usually access one to one talking therapies. Our counsellors speak many languages including English, Urdu, Bengali, Hindi, Punjabi, Gujarati, Arabic, Somali, Pashto, Farsi, French, Spanish Portuguese, Polish.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,299 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 06 Ionawr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHAR BEG | Cadeirydd | 01 January 2021 |
|
|||||
Mary Louise Al'Saedy | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
ARSHAD HUSSEIN DAUD | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|||||
Ameepurva Thaker | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.01k | £20.91k | £31.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.12k | £22.71k | £25.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.75k | £1.50k | £5.30k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2023 | 11 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2023 | 11 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2022 | 03 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2022 | 03 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: TO PRESERVE AND PROTECT THE MENTAL HEALTH AND WELLBEING OF PEOPLE LIVING IN LONDON AND SUCH OTHER PARTS OF THE UK AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE, AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY PEOPLE FROM MARGINALISED COMMUNITIES, THROUGH THE PROVISION OF: A) ACCESS TO COUNSELLING AND COACHING, EITHER IN PERSON, ONLINE OR ON THE TELEPHONE, DESIGNED TO IMPROVE MENTAL AND EMOTIONAL HEALTH AND WELLBEING, BUILD CAPACITY AND CONFIDENCE; B) TRAINING TO COUNSELLORS, THERAPISTS AND OTHER MENTAL HEALTH CARE PRACTITIONERS TO SUPPORT THE DELIVERY OF SERVICES WHICH ARE APPROPRIATE TO MEET THEIR NEEDS; C) THE PROVISION OF A SIGNPOSTING SERVICE TO EXTERNAL SOURCES OF SUPPORT, RELEVANT INFORMATION AND OTHER ADVISORY SERVICES, AND THE SUPPORT OF OTHER ORGANISATIONS WHOSE WORK INVOLVES ASSISTING MARGINALISED GROUPS OR THOSE WITH MENTAL HEALTH NEEDS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
29 GATESIDE ROAD
LONDON
SW17 7NB
- Ffôn:
- 07590041749
- E-bost:
- admin@mindworksuk.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window