ymddiriedolwyr BLOSSOM & BLOOM
Rhif yr elusen: 1192507
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaun Parry | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Lisa-Jayne George | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Louise Ann Williams | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Helen Marie Davies | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Selena June Harris | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Janine Claire Anderson | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.