WORCESTERSHIRE YMCA LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Working from our own accommodation units, community centres, schools and prison, we provide a preschool nursery, management of children's centres, play workers in prison, schools work, youth work including the support of young people towards independent living, 'move on' accommodation and support for vulnerable adults.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,945,451
Roddion a chymynroddion | £105.26k | |
Weithgareddau elusennol | £2.67m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.18m | |
Buddsoddiadau | £1 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£4,577,301
Codi arian | £1.09m | |
Weithgareddau elusennol | £3.49m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £410,918 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.09m | |
Gwariant elusennol | £3.49m |
Pobl

128 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 16 Hydref 1985: Cofrestrwyd
- REDDITCH Y M C A (Enw gwaith)
- REDDITCH YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION LIMITED (Enw blaenorol)
- Cartrefi Lloegr
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindsay Sartori | Cadeirydd | 10 December 2021 |
|
|
||||||||
Harvinder Khatkar | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|||||||||
Robert John Pearce | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|||||||||
Philip Norman Smiglarski | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|||||||||
Rev Michael Sermon | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|||||||||
Rev Gail Rogers | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|||||||||
Melanie Braden | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|||||||||
Emma Cartwright | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.18m | £4.44m | £4.16m | £4.55m | £3.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.34m | £4.28m | £4.20m | £4.52m | £4.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £266.94k | £181.38k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £109.88k | £417.27k | £589.54k | £512.00k | £410.92k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £304.72k | £2.40k | £257.05k | £337.65k | £105.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £966.64k | £808.56k | £964.07k | £1.09m | £1.18m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.91m | £3.53m | £2.94m | £2.99m | £2.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8 | £31 | £25 | £0 | £1 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £97.08k | £0 | £132.26k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.71m | £3.45m | £3.36m | £3.60m | £3.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £633.95k | £0 | £840.91k | £918.71k | £1.09m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £26.46k | £0 | £91.11k | £42.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £833.24k | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.01m | £4.80m | £4.66m | £4.79m | £7.00m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £690 | £690 | £690 | £690 | £690 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.06m | £2.29m | £2.48m | £2.53m | £1.71m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£335.45k | -£392.52k | -£433.19k | -£363.19k | -£137.12k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.55m | £2.36m | £2.40m | £2.43m | £5.21m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | 175 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | 175 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Gorffennaf 2023 | 156 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Gorffennaf 2023 | 156 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04/09/1985 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 25/01/2013 as amended on 17 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED ARE (I) TO UNITE THOSE WHO, REGARDING JESUS CHRIST AS THEIR GOD AND SAVIOUR ACCORDING TO THE HOLY SCRIPTURES, DESIRE TO BE HIS DISCIPLES IN THEIR FAITH AND IN THEIR LIFE, AND TO ASSOCIATE THEIR EFFORTS FOR THE EXTENSION OF HIS KINGDOM. (II) TO LEAD YOUNG PEOPLE TO THE LORD JESUS CHRIST AND TO FULLNESS OF LIFE IN HIM. (III) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR MEN AND WOMEN WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Worcestershire Y M C A Ltd
Gordon Anstis House
Loxley Close
Redditch
B98 9JS
- Ffôn:
- 01527 61643
- Gwefan:
-
ymcaworcestershire.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window