ZAZA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Focus worldwide to support youths and elderly people who are in need of counselling and assistance. Think fit for those affected by disadvantage situation, disability, social issues, mental illness, financial hardship and coronavirus (Covid-19) victims mainly in the UK, Congo DRC and all French speaking countries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 11 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
Llywodraethu
- 12 Mai 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
franklyn mantuba | Cadeirydd | 12 May 2021 |
|
|||||
TEDDY MIRINDI | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
MUAKA MANTUBA | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 11/05/2022 | 11/05/2023 | 11/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £910 | £550 | £450 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 11 Mai 2024 | 04 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mai 2024 | 04 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 11 Mai 2023 | 11 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mai 2023 | 10 Awst 2024 | 152 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 11 Mai 2022 | 14 Mawrth 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 11 Mai 2022 | 14 Mawrth 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 May 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO: RELIEVE PEOPLE IN THE UK, MAINLY LIVING IN SOUTH LONDON, CROYDON AND SURREY, WHO ARE IN NEED, BY REASON OF THEIR AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT, WITH PARTICULAR FOCUS IN THE IMMEDIATE FUTURE ON PROVIDING ASSISTANCE TO THOSE AFFECTED BY CORONAVIRUS (COVID-19).
Maes buddion
IN THE UK, MAINLY LIVING IN SOUTH LONDON, CROYDON AND SURREY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C V A Resource Centre
82 London Road
CROYDON
CR0 2TB
- Ffôn:
- 02036012498
- E-bost:
- zaza_foundation.org@yahoo.com
- Gwefan:
-
Under/Construction
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window