ROYAL HALLAMSHIRE HOSPITAL LEUKAEMIA AND MYELOMA RESEARCH TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charitable fund provides support for research into serious blood diseases, funds are also used for direct patient benefit - wards O2, P3 and P4
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 08 Mawrth 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1059043 SHEFFIELD HOSPITALS CHARITABLE TRUST AND RELATED C...
- 16 Hydref 1985: Cofrestrwyd
- 08 Mawrth 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.53k | £4.92k | £6.75k | £19.63k | £37.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.47k | £2.96k | £13.17k | £39.86k | £27.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 01 Chwefror 2016 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2015
(Mae'r cyfrifon |
01 Chwefror 2016 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 03 Chwefror 2015 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 27 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 24 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 12 SEPTEMBER 1985
Gwrthrychau elusennol
1. TO FINANCE RESEARCH AT THE ROYAL HALLAMSHIRE HOSPITAL SHEFFIELD INTO ALL FORMS OF LEUKAEMIA AND MEYLOMA. 2. TO DISSEMINATE AND MAKE PUBLIC THE RESULTS FINDINGS OR CONCLUSIONS OF THE SAID RESEARCH WHETHER BY WAY OF PUBLICATION IN SCIENTIFIC MEDICAL OR OTHER JOURNALS BY CONFERENCES SEMINARS LECTURES OR COURSES OR OTHERWISE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window