YORKSHIRE CANCER RESEARCH

Rhif yr elusen: 516898
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity's objects are the advancement of health or the saving of lives by undertaking research and other relevant activities in the Yorkshire region or elsewhere to help people avoid, survive or cope with cancer.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Bradford
  • Dinas Caerefrog
  • Dinas Leeds
  • Dinas Sheffield
  • Dinas Wakefield
  • Doncaster
  • East Riding Of Yorkshire
  • Gogledd Swydd Gaerefrog
  • Kirklees
  • Rotherham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Chwefror 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • Y C R (Enw gwaith)
  • ACTIVE AGAINST CANCER (Enw blaenorol)
  • ACTIVE AGAINST CANCER (Enw blaenorol)
  • YORKSHIRE CANCER RESEARCH (Enw blaenorol)
  • YORKSHIRE CANCER RESEARCH CAMPAIGN (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor Robert James Campbell Steele CBE Ymddiriedolwr 01 February 2025
Dim ar gofnod
Amy Elizabeth Hacker Ymddiriedolwr 01 October 2024
Dim ar gofnod
Peter John Southby Ymddiriedolwr 01 October 2024
Dim ar gofnod
Martin John Barkley Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Joanne Louise Beagley Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Sandra Needham Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Heather Louise Jackson Ymddiriedolwr 01 October 2022
Dim ar gofnod
Sir Robert Alan Langlands FRSE Hon Ymddiriedolwr 20 September 2022
Dim ar gofnod
Matthew Peter Johnson Ymddiriedolwr 14 June 2022
Dim ar gofnod
Samuel Jenner Ymddiriedolwr 14 June 2022
Dim ar gofnod
Craig Bonnar Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
Elizabeth Anne Richards Ymddiriedolwr 14 November 2018
Dim ar gofnod
Bobby Ndawula Ymddiriedolwr 12 October 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.72m £20.29m £25.83m £32.81m £31.74m
Cyfanswm gwariant £10.36m £13.02m £12.65m £14.56m £23.05m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £175.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £5.68m £4.21m £5.92m £8.17m £5.48m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £11.98m £15.29m £19.09m £23.35m £24.00m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £3.03m
Incwm - Buddsoddiad £1.06m £782.06k £828.06k £1.29m £2.26m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £3.83m £2.83m £3.75m £5.34m £2.44m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £8.10m £10.89m £9.95m £11.02m £17.70m
Gwariant - Ar godi arian £2.27m £2.12m £2.71m £3.54m £5.35m
Gwariant - Llywodraethu £39.60k £40.51k £100.54k £129.45k £180.97k
Gwariant - Sefydliad grantiau £8.06m £5.91m £8.35m £8.65m £17.52m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £89.65k £98.19k £99.89k £97.55k £250.73k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £150.89k £726.96k £1.00m £2.10m £3.46m
Buddsoddiadau tymor hir £28.16m £40.39m £57.79m £72.44m £87.62m
Cyfanswm asedau £31.92m £34.52m £28.74m £29.75m £27.37m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £3.66m £6.61m £3.48m £3.46m £4.51m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 20 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 20 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 18 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 18 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 02 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 02 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 13 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 13 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 07 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 07 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 28 SEPTEMBER 1954 AS AMENDED ON 15 JANUARY 1996 BY A RESOLUTION PASSED UNDER THE PROVISIONS OF SECTION 74 OF THE CHARITIES ACT 1993.
Gwrthrychau elusennol
INCOME TO BE APPLIED FOR OR TOWARDS THE PAYMENT OF THE SALARY OF A RESEARCH SCHOLAR BEING A QUALIFIED MEDICAL PRACTITIONER APPOINTED TO CARRY ON RESEARCH WORK AS TO THE CAUSE OR CURE OF CANCER.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 16 Chwefror 1992 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Yorkshire Cancer Research
Hornbeam Square West
HARROGATE
North Yorkshire
HG2 8PA
Ffôn:
01423 501269
E-bost:
hq@ycr.org.uk