ymddiriedolwyr THE DERBYSHIRE SINGERS
Rhif yr elusen: 516921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULINE ELIZABETH HOLDEN | Cadeirydd | 01 September 2004 |
|
|
||||
Elizabeth Cramp | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Angela Read | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Helen Frances Greer | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Shelley Anne Towe | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
Helen Mary Stafford | Ymddiriedolwr | 27 January 2012 |
|
|
||||
Christine Baker | Ymddiriedolwr | 06 January 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.