ymddiriedolwyr INTERNATIONAL CENTRE FOR CONTEMPORARY MUSIC
Rhif yr elusen: 1192356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Mark Long | Cadeirydd | 15 January 2020 |
|
|
||||
SCOTT CHERNE | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
Heather Lee | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Peter Brown | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Kay Shelford | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Erika Sanchez | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|
||||
Dr Zvonimir Mihajla Hacko | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.