ABBEY ROAD BAPTIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a Baptist Church which serves the Community. We have times of worship, Bible studies, Prayer Meetings, Toddler Groups, Soup Lunch, After School Club, Brunch Clubs during the school holidays, Gardening group Barrow Food Bank, Recreation activities - Brownies, dance group, music rehearsals and shows. Training - Casualty Union, Assistance Dog training. Children's Parties
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cumbria
Llywodraethu
- 02 Tachwedd 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janice Linda Arthur BSc MCSP | Cadeirydd | 24 March 2019 |
|
|
||||
Christopher Spedding | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Rachel Mary Bailey RGN | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.04k | £54.17k | £76.82k | £75.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.22k | £57.32k | £74.07k | £67.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 04 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 04 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22 OCT 1951
Gwrthrychau elusennol
A BAPTIST CHURCH - A PLACE OF PUBLIC WORSHIP, A PLACE FOR THE INSTRUCTION OF CHILDREN OR ADULTS OR THE PROMOTION OF OTHER CHARITABLE PURPOSES. AS A PLACE FOR THE MAINTAINING AND PRACTISING THE DOCTRINE AND RITE OF THE BAPTISM OF BELIEVERS AND NO OTHER BAPTISM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ABBEY ROAD BAPTIST CHURCH
THE CORNER OF ABBEY RD AND PARK DR
BARROW-IN-FURNESS
LA13 9BD
- Ffôn:
- 07885690771
- E-bost:
- macooper45@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window