EPISTEMIC

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Epistemic aims to ensure that all young people in the UK, regardless of their geographical location, have the opportunity to engage with professionals working in STEM in order to inspire and encourage them to pursue STEM careers. We do this by providing a free service connecting schools and youth groups directly to STEM professionals via a virtual platform.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2022
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 25 Ionawr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Louise Harker | Cadeirydd | 02 September 2020 |
|
|
||||
Andrew Lequan Hoang | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
Anika Rajen Ved | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
Nicola Kate Gibbs | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
||||
Ryan Holmes | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
||||
Thomas Ian James Taylor-MacLean | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||
Laura Hoang | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £500 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 298 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 298 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 25 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE LIVING IN THE UNITED KINGDOM BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH WORKSHOPS AND SESSIONS IN SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS TOPICS AND CAREERS AS A MEANS OF: A) ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; B) ADVANCING EDUCATION; C) RELIEVING UNEMPLOYMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Burrows Close
Penn
HIGH WYCOMBE
HP10 8AR
- Ffôn:
- 07898018950
- E-bost:
- contact@epistemic.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window