BUILD STUDIOS LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Build Studios is a hub for the built environment. We aim to inspire young people about the design of towns and cities through collaboration and learning. We work within our community to improve understanding of the built environment and access to careers in the sector for young people. We deliver events, seminars and networking to inspire people and share best practice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 16 Awst 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN RUSHTON | Cadeirydd | 09 March 2016 |
|
|||||
Ben Michael Rowlatt | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Maxwell Mutanda | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|||||
Rupert Moyne | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Penny Alexander | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
GIANMARIA GIVANNI | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
IDOWU OLUWASEUN OLANREWAJU GBOLADE | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
IBRAHIM BUHARI | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Claire Palmer Smith | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £58.95k | £79.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £57.11k | £73.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Tachwedd 2022 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 OCT 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 09 AUG 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT: A. TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 30 LIVING IN ENGLAND BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY ON THE THEMES OF THE BUILT ENVIRONMENT, ARCHITECTURE, DESIGN, CONSTRUCTION, TOWN PLANNING, DEVELOPMENT, URBAN MANAGEMENT, BUSINESS AND ENTREPRENEURIAL SKILLS AND RELATED DISCIPLINES, AS A MEANS OF: I) ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; II) ADVANCING EDUCATION; III) RELIEVING UNEMPLOYMENT. B. TO PROMOTE THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF CHARITIES AND THE EFFECTIVE USE OF CHARITABLE RESOURCES BY PROVIDING CHARITIES (WITH A PREFERENCE FOR THOSE INVOLVED WITH THE SUBJECT AREAS SPECIFIED AT A ABOVE) WITH OFFICE AND/OR MEETING SPACE ON A NON-COMMERCIAL BASIS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BUILD STUDIOS
203 WESTMINSTER BRIDGE ROAD
LONDON
SE1 7FR
- Ffôn:
- 02038971999
- E-bost:
- hello@buildstudios.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window