WENLO RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Wenlo RDA is based at Normanton-on-Soar and offers disabled children and adults the opportunity to ride and look after horses to help their health, confidence and self-esteem.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
65 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1073408 WENLO RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
- 23 Hydref 2020: CIO registration
- WENLO RDA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Louise Bell | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
David Iain Johnstone | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Claire Elaine Maden | Ymddiriedolwr | 21 December 2020 |
|
|
||||
MARIA ANN HOLDAWAY | Ymddiriedolwr | 21 December 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.83k | £29.71k | £13.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £446 | £27.94k | £12.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 30 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 30 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 11 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 11 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 23 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE OBJECTS OF THE RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING A CHARITY REGISTERED UNDER CHARITY NUMBER 244108 ("RDA") BY PROVIDING DISABLED PEOPLE WITH THE OPPORTUNITY TO RIDE AND/OR TO CARRIAGE DRIVE TO BENEFIT THEIR HEALTH AND WELL BEING IN THE LEICESTERSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bowleys Farm
Stanford Lane
Normanton on Soar
LOUGHBOROUGH
LE12 5ER
- Ffôn:
- 01509646361
- E-bost:
- wenlo.rda@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window