ymddiriedolwyr LUCY PRICE RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 516967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOUISE ANNE GEORGINA GIVEN | Cadeirydd | 12 March 2015 |
|
|
||||
Professor Andrew Martin PARKES | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Lisa Deslandes | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Robert Andrew Newman | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
SUSAN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 24 September 2011 |
|
|
||||
NIGEL PHILLIP THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.