RACHEL'S TABLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF OF PEOPLE IN NEED IN LEICESTER AND THE SURROUNDING AREAS, WHO ARE HOMELESS, ROUGH SLEEPING OR VULNERABLY HOUSED BY PROVIDING FOOD, CLOTHING, SUPPLIES AND SIGNPOSTING TO RELEVANT INFORMATION AND ADVISORY SERVICES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Caerl?r
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 08 Ionawr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Ronald Morris | Cadeirydd | 08 January 2021 |
|
|
||||
Rebecca Peckett | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Hannah Grace Morris | Ymddiriedolwr | 08 January 2021 |
|
|
||||
Alexander William Morris | Ymddiriedolwr | 08 January 2021 |
|
|
||||
Rachel Alison Morris | Ymddiriedolwr | 08 January 2021 |
|
|
||||
Benjamin Ronald Morris | Ymddiriedolwr | 08 January 2021 |
|
|
||||
Emma Rebecca Woodward | Ymddiriedolwr | 08 January 2021 |
|
|
||||
ALISON BRIGGS | Ymddiriedolwr | 08 January 2021 |
|
|
||||
KEVIN SAMUEL OWEN | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.71k | £41.82k | £33.49k | £48.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.24k | £22.65k | £31.75k | £37.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 14 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 14 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 18 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 18 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF OF PEOPLE IN NEED IN LEICESTER AND THE SURROUNDING AREAS, WHO ARE HOMELESS, ROUGH SLEEPING OR VULNERABLY HOUSED BY PROVIDING FOOD, CLOTHING, SUPPLIES AND SIGNPOSTING TO RELEVANT INFORMATION AND ADVISORY SERVICES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 De Montfort Street
LEICESTER
LE1 7GB
- Ffôn:
- 07405439667
- E-bost:
- info@rachels-table.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window