THE CRAIG TYLER TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide mental health support and suicide prevention services. We support families who have been bereaved by suicide. We have a twice weekly drop in center within the Basildon Borough for people who need support or are at crisis point.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £43,831 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
karen pullen | Cadeirydd | 23 July 2018 |
|
|
||||
Olivia Mc Laughlin | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
Faye Dixie | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
Jodie Tyler | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
casey pullen | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|
||||
Kelly Stanton-hope | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £89.37k | £102.75k | £197.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.83k | £110.08k | £124.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.82k | £16.16k | £43.83k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 05 Tachwedd 2024 | 66 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 05 Tachwedd 2024 | 66 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 24 Hydref 2022 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 24 Hydref 2022 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 JUL 2018 AS AMENDED ON 24 OCT 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT THE RELIEF OF PEOPLE IN BASILDON AND THE LOCAL AREA EXPERIENCING OR AT RISK OF POOR MENTAL HEALTH THEIR FAMILIES AND CARERS BY PROVIDING A PEER SUPPORT AND A COMMUNITY DROP IN FACILITY TO PROVIDE A SAFE SOCIAL ENVIRONMENT, PROVIDING SUPPORT THROUGH COMPANIONSHIP, PEER SUPPORT, INFORMATION, ADVICE, GUIDANCE, SIGNPOSTING AND ACTING AS A CATALYST FOR INVOLVEMENT AND PARTICIPATION, ENCOURAGING PEOPLE TO DEVELOP THEIR OWN SOLUTIONS TO CHALLENGING PROBLEMS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cottages E&F Wat Tyler Country Park
Pitsea Hall Lane
Pitsea
BASILDON
Essex
SS16 4UH
- Ffôn:
- 07745331925
- E-bost:
- Admin@thecraigtylertrust.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window