EKARTA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purpose of Ekarta is the promotion of equality and diversity within graphic design, specifically in relation to the greeting card sector for the industry's benefit as well as for the public benefit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Tachwedd 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keji Okeowo | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|||||
Faye Duncan | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
Ophelia Debrah | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
Suman Sandhu | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 30 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 30 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 25 Mai 2022 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 03 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSE OF EKARTA IS THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY WITHIN GRAPHIC DESIGN, SPECIFICALLY IN RELATION TO THE GREETING CARD SECTOR FOR THE INDUSTRY'S BENEFIT AS WELL AS FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: A) THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE, GENDER, DISABILITY, SEXUAL ORIENTATION OR RELIGION; B) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY; C) PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
125 SOUTHGATE ROAD
LONDON
125 Southgate Road
N1 3JY
- Ffôn:
- 07401150102
- E-bost:
- info@ekarta.co.uk
- Gwefan:
-
ekarta.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window