THINK ACTIVE CSW

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Think Active is the Active Partnership for Coventry, Solihull and Warwickshire. We are unique to Coventry, Solihull & Warwickshire; that is, there is only one of us. #WeThinkActive We are fighting against inactivity and sedentary lifestyles We focus on the people and places that face the greatest inequalities and are the least physically active.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,082,623
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.07m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £5.00k | |
Buddsoddiadau | £9.77k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£851,798
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £158.39k | |
Arall | £693.41k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £693.41k | |
Gwariant elusennol | £158.39k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £230.83k |
Pobl

10 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Coventry
- Solihull
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 29 Mawrth 2021: CIO registration
- THINK ACTIVE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Lea | Cadeirydd | 01 August 2021 |
|
|
||||
Stephen Hollingworth | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Dr Hussain Al-Zubaidi | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
VICTORIA JOEL | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Denise Finney | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Paul Joyner | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Liam Hope | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £884.01k | £939.72k | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £481.79k | £939.89k | £851.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £633.82k | £934.77k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.26k | £5.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £483.20k | £934.77k | £1.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £28 | £3.68k | £9.77k | |
|
Incwm - Arall | £400.78k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £266.15k | £588.73k | £158.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £16.65k | £14.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £39.74k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £215.64k | £351.16k | £693.41k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.74k | £3.08k | £6.54k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £589.13k | £906.15k | £809.05k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £188.65k | £507.19k | £49.18k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2024
(Mae'r cyfrifon |
28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 29 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN SPORT AND HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFITS OF THE INHABITANTS OF COVENTRY, SOLIHULL AND WARWICKSHIRE IN PARTICULAR BY: 3.1 PROMOTING AND PROVIDING FACILITIES AND SERVICES FOR RECREATIONAL, SPORTING OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR THE PUBLIC AT LARGE OR THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED OF SUCH FACILITIES AND SERVICES; 3.2 THE IMPROVEMENT AND PRESERVATION OF GOOD HEALTH AND WELL-BEING THROUGH PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION; 3.3 PROMOTING AND PROVIDING EDUCATION, TRAINING AND COACHING COURSES TRAINING PROGRAMMES, RESEARCH AND RESOURCES TO ENABLE, ASSIST AND ENCOURAGE THE EDUCATION OF PERSONS IN SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY 3.4 FACILITATING AND COORDINATING RESEARCH, DATA AND INTELLIGENCE FOR PUBLIC BENEFIT IN THE CONTEXT OF SPORT, RECREATION AND PHYSICAL ACTIVITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o 1 Mill Street
Leamington Spa
WARWICKSHIRE
CV31 1ES
- Ffôn:
- 07885200524
- E-bost:
- hello@thinkactive.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window