GREATER MANCHESTER DRAMA FEDERATION

Rhif yr elusen: 517020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The aim is to promote amateur theatre in and across the greater manchester area together with updates of legal and national requirements, this involves approximately 60 societies.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Cyfanswm incwm: £15,562
Cyfanswm gwariant: £10,882

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bolton
  • Bury
  • Dinas Manceinion
  • Dinas Salford
  • Oldham
  • Rochdale
  • Stockport
  • Tameside
  • Trafford
  • Wigan

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Ionawr 1986: Cofrestrwyd
  • 09 Ionawr 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 04 Hydref 2011: Re-registered
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PAUL COHEN Cadeirydd 30 September 2011
Dim ar gofnod
Cameron Chandler Ymddiriedolwr 15 September 2024
MACCLESFIELD AMATEUR DRAMATIC SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Jane Taylor Ymddiriedolwr 17 August 2022
WOODFORD PLAYERS
Derbyniwyd: Ar amser
Hazel Philips Ymddiriedolwr 21 February 2022
Dim ar gofnod
Barbara Harris Ymddiriedolwr 19 August 2016
WOODFORD PLAYERS
Derbyniwyd: Ar amser
JUDITH CRAIG Ymddiriedolwr 30 September 2011
WOODFORD PLAYERS
Derbyniwyd: Ar amser
WOODFORD WAR MEMORIAL COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
STELLA CONSTANCE BLACKBURN Ymddiriedolwr 30 September 2011
ST PETER'S HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GERALD LENNOX Ymddiriedolwr 30 September 2011
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.96k £0 £8.53k £9.52k £15.56k
Cyfanswm gwariant £9.53k £0 £13.62k £8.53k £10.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 13 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 13 Medi 2024 105 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 18 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 18 Awst 2022 79 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 04 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
379 CHESTER ROAD
WOODFORD
STOCKPORT
SK7 1QQ
Ffôn:
0161 440 0118
E-bost:
jude@gmdf.org