KNOW AFRICA CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Established in 2018, Know Africa CIO is a registered charity dedicated to supporting, empowering, and celebrating the wide cultural diaspora of African people living in Manchester and beyond. Know Africa is committed to its role as a resource for African people, their traditions, and their unique identities to be visible and have a voi
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £68,587 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabitha Ngabwa | Cadeirydd | 15 December 2020 |
|
|
||||
Ruth Vubo | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Jefwa Rose | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.00k | £52.35k | £68.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.42k | £53.12k | £70.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £52.35k | £68.59k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
01 Ebrill 2024
(Mae'r cyfrifon |
31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 19 Mai 2024 | 108 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 19 Mai 2024 | 108 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE PEOPLE OF WYTHENSHAWE AND SURROUNDING DISTRICTS OF GREATER MANCHESTER, AND ALSO THE PEOPLE OF AFRICA: 1, THE RELIEF OR PREVENTION OF POVERTY BY PARTICULARLY BUT LIMITED TO THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING AND HEALTH RELATED PROJECTS. 2, THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION AMONG PEOPLE WHO ARE REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC POSITION, BY THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING AND OPPORTUNITIES FOR SOCIAL INTERACTION AND THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wythenshawe Fm
Hale Top
Civic Centre
Wythenshawe
MANCHESTER
M22 5RQ
- Ffôn:
- 07588514865
- E-bost:
- knowafricafoundation@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window