E5 BABY AND CHILDREN BANK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Hackney Children & Baby Bank supports families in need in Hackney and surrounding areas by providing essential items for babies and primary school age children from donated items and funds raised. We provide clothes, shoes, toys, nappies, toiletries, buggies, cots and other baby equipment, as well as advice and support and signposting to other local services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 24 Tachwedd 2020: CIO registration
- Hackney Children and Baby Bank (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Thackray | Cadeirydd | 24 June 2024 |
|
|
||||
Frances Oyineze Wilson-Obeneme | Ymddiriedolwr | 03 December 2024 |
|
|
||||
Jennifer Morgan | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Jessica Boardman | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Elena Strbac | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Bolanle Ibilola | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Dr Margaret Watmough | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Sarah Mitchell | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Dayanthy Beautine Wester | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Lisa Giffen | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £81.66k | £81.92k | £73.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.80k | £61.93k | £60.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AND THE RELIEF OF THOSE IN NEED BECAUSE OF FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION OF CLOTHING, FOOD AND OTHER SUPPORT AND ASSISTANCE TO PREGNANT WOMEN, BABIES, CHILDREN AND THEIR CARE GIVERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
174 Homerton High Street
Homerton
London
E9 6AG
- Ffôn:
- 07840843361
- E-bost:
- hello@hackneybabybank.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window