MOMENTUM CHILDREN'S CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
On 30.06.2022 we converted from a Trust (Reg 1106677) to a CIO. Our activities have not changed. We support children with life challenging conditions, and their families, across London, Surrey and Sussex by providing tailored support, in hospital and at home. Copies of recent Trustee Reports and Financial Statements may be found at https://www.momentumcharity.org/about/our-impact/
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Cyfanswm incwm:
£1,192,666
Roddion a chymynroddion | £804.96k | |
Weithgareddau elusennol | £323.63k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £39.91k | |
Buddsoddiadau | £24.17k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,122,377
Codi arian | £211.02k | |
Weithgareddau elusennol | £911.36k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £211.02k | |
Gwariant elusennol | £911.36k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £70.29k |
Pobl

19 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Surrey
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Smith | Cadeirydd | 21 March 2023 |
|
|
||||
Robert Lawrence Read | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||
Christopher David Johnson | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
James Patterson | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Dr Kate Irwin | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Fiona Loveless | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Michele Settle | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
KIERON LYNCH | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|||||
Mario Bodini | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Victor De Cruz | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £1.03m | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £1.15m | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £734.56k | £804.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £38.82k | £39.91k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £257.24k | £323.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £2.52k | £24.17k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £26.87k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £907.16k | £911.36k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £220.01k | £211.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £11.14k | £11.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £301.81k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £1.16k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £21.25k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £327.36k | £305.48k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £672.24k | £768.53k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £41.30k | £45.41k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 09 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 09 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 20 Mawrth 2023 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 20 Mawrth 2023 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 03 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, IMPROVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF CHILDREN WITH CANCER AND LIFE-CHALLENGING CONDITIONS AND THEIR FAMILIES IN LONDON AND THE SOUTH-EAST THROUGH THE PROVISION OF DIRECT SUPPORT, PRACTICAL ADVICE AND SUPPORT SERVICES AT HOME AND IN HOSPITAL AS WELL AS PROVIDING HOLIDAY HOMES FOR RESPITE, DAYS OUT AND OTHER ACTIVITIES IN THE COMMUNITY. TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE THE HEALTH OF CHILDREN WITH CANCER AND OTHER LIFE-CHALLENGING CONDITIONS AT KINGSTON HOSPITAL AND OTHER LOCAL HOSPITALS IN LONDON AND THE SOUTH-EAST BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EQUIPMENT, FACILITIES AND SERVICES. TO OFFER BEREAVEMENT SUPPORT TO FAMILIES WHOSE CHILDREN HAVE DIED AS A RESULT OF CANCER AND LIFE-CHALLENGING CONDITIONS IN LONDON AND THE SOUTH-EAST.
Elusennau cysylltiedig
- 10 Tachwedd 2004 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11A Creek Road
EAST MOLESEY
Surrey
KT8 9BE
- Ffôn:
- 02089745931
- E-bost:
- info@momentumcharity.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window