HOPE for Epilepsy

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HOPE for Paediatric Epilepsy - London is a small award winning charity that supports families with children and young people affected by epilepsy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barnet
Llywodraethu
- 09 Awst 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1058958 F.A.B.L.E (FOR A BETTER LIFE WITH EPILEPSY)
- 19 Tachwedd 2020: Cofrestrwyd
- HOPE LONDON (Enw gwaith)
- HOPE FOR PAEDIATRIC EPILEPSY - LONDON (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Nadine Jane Gurr | Cadeirydd | 01 March 2014 |
|
|
||||
Dr Felix Chan | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
Simon David Hughes | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
LISA JAYNE O'BRIEN | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Dr Charles Andrew Steward | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Louise Christine Miller | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Dr Anna Catrina Wood | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Andrea Lorayne Ryan | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Alexander Graeme Cox | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Dr Sophie Danielle Bennett | Ymddiriedolwr | 02 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.31k | £14.80k | £73.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.89k | £12.79k | £33.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07 NOV 2011 AS AMENDED ON 11 NOV 2020 as amended on 01 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE LIVING WITH EPILEPSY AND THEIR PARENTS AND THEIR FAMILIES THROUGH THE PROVISION OF SUPPORT, EDUCATION, RECREATIONAL ACTIVITIES AND PRACTICAL ADVICE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OAKLEIGH SCHOOL
OAKLEIGH ROAD NORTH
LONDON
N20 0DH
- Ffôn:
- 07516926703
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window