DORCAS (DAUGHTERS, OPTIMISTIC, RESPECT, COURAGE, ASSURANCE AND SUPPORT)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raise awareness of FGM through educational programmes for students, parents, and communities. Facilitate accredited FGM training. Provide safeguarding, counselling, advocacy, and support for survivors. Deliver early years safeguarding/body autonomy sessions. Provide holistic care and wellbeing programmes addressing abuse, physical/mental health, health disparities and other support needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Birmingham
- Dinas Caerl?r
- Dudley
- Sandwell
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Stafford
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 12 Ebrill 2021: CIO registration
- DORCAS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyrillia Augustin | Cadeirydd | 12 April 2021 |
|
|
||||
Kayon Bailey LLB | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Nigel Oram | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Nathalie Neza Bigimba | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.47k | £31.98k | £98.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.52k | £47.87k | £87.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £20.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Apr 2021 as amended on 20 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) TO PROMOTE, PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL WELL-BEING OF GIRLS AND WOMEN LIVING IN THE BLACK COUNTRY AND BIRMINGHAM, ESPECIALLY BY PROVISION OF: ONE TO ONE EMOTIONAL AND PRACTICAL SUPPORT TO WOMEN AND GIRLS AT RISK OR HAVE UNDERGONE FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM). PROVIDING TRAINED HEALTH PROFESSIONALS TO EXPLAIN MEDICAL COMPLICATIONS OF FGM AND AVAILABLE TREATMENTS. ADVOCACY, SUPPORT AND REFERRALS TO HEALTH SERVICES AND INTERNAL COUNSELLING. PROVISION OF TRAINED INDEPENDENT DOMESTIC VIOLENCE ADVISOR TO SUPPORT SURVIVORS OF FGM. (2) TO ADVANCE EDUCATION, PROVIDE INFORMATION AND RAISE AWARENESS OF FGM WITHIN THE COMMUNITY THROUGH THE PROVISION OF TRAINING TO PROFESSIONALS TO UNDERSTAND FGM AND HOW TO SUPPORT VICTIMS, PARTNERSHIPS WORKING WITH GP PRACTICES, POLICE, EDUCATIONAL SETTINGS AND OTHER HEALTH CARE PROVIDERS, DELIVERY OF SCHOOL/COLLEGE/UNIVERSITY AWARENESS PROGRAMME AND BY ENGAGING WITH FAITH AND CULTURAL GROUPS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
West Midlands House Ltd
Gipsy Lane
WILLENHALL
West Midlands
WV13 2HA
- Ffôn:
- 07462837349
- E-bost:
- dorcas@gmx.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window