REMEMBER RUFUS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Remember Rufus supports the mental well-being of families following miscarriage, stillbirth, neonatal or infant death primarily through donating Cuddle Cots to NHS Trusts in England and Wales to allow families more time to say goodbye to their baby and make lasting memories.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 23 October 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Hydref 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceri Amphlett | Cadeirydd | 29 October 2020 |
|
|
||||
William Key | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/10/2021 | 23/10/2022 | 23/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.28k | £29.22k | £13.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.35k | £20.36k | £20.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 23 Hydref 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Hydref 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 23 Hydref 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Hydref 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 23 Hydref 2021 | 09 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 23 Hydref 2021 | 09 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 29 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF PARENTS AND FAMILIES WHO HAVE SUFFERED A MISCARRIAGE, STILLBIRTH OR NEONATAL DEATH IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF CUDDLECOTS AND SUCH OTHER SUPPORT AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Chapel Street
Long Lawford
RUGBY
Warwickshire
CV23 9BH
- Ffôn:
- 07759266968
- E-bost:
- rememberrufus@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window