THE ARMED FORCES' CHRISTIAN UNION (AFCU)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious Activities Armed Forces/emergency Service Efficiency
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 249636 THE ARMED FORCES' CHRISTIAN UNION (AFCU)
- 31 Mawrth 2021: CIO registration
- AFCU (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Harris | Cadeirydd | 06 May 2021 |
|
|
||||
Cammy Lamb | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
Peter Ellison | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|
||||
Paula Carre | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Paul Hodgkinson | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Barnaby Smith | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Rev Christopher Carre | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Marina Colville | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Sian White | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Rev Andrew Thompson | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Robert Sheldon | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £206.38k | £262.47k | £317.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £201.37k | £301.91k | £370.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 31 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE AFCU ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT TO: (A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH (ON AN INTERDENOMINATIONAL BASIS) AND THE KINGDOM OF JESUS CHRIST IN AND THROUGH THE ARMED FORCES OF THE UNITED KINGDOM AND INTERNATIONALLY, AND (B) TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE ARMED FORCES OF THE CROWN.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 24
Shrivenham Hundred Business Park
Majors Road
Watchfield
SWINDON
SN6 8TZ
- Ffôn:
- +4401793783123
- E-bost:
- office@afcu.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window