THE VISHWA HINDU KENDRA SOUTHALL CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Vishwa Hindu Kendra CIO provides religious services to Community and people who believe in the Sanatan Dharma.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£574,915
Roddion a chymynroddion | £358.97k | |
Weithgareddau elusennol | £215.95k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£525,012
Codi arian | £966 | |
Weithgareddau elusennol | £524.05k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £966 | |
Gwariant elusennol | £524.05k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £49.90k |
Pobl

7 Gweithwyr
21 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Ealing
- Hillingdon
- Hounslow
Llywodraethu
- 24 Tachwedd 2020: CIO registration
- VISHWA HINDU KENDRA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWAN KUMAR | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|||||
SANTOKH SINGH VERMA | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|||||
KRISHAN BHATIA | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|||||
KRISHAN KOHLI | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|||||
MANGAT RAI SHARMA | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|||||
RAM LUBHAYA | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|||||
RAJNISH KASHYAP | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|||||
PARVESH MAHAJAN | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|||||
SUDESH MITTER JASRA | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|||||
Vijay Kumar Kapoor | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Jayant Damji Modha | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Dharamvir Sharma | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Uma Devi Malkar | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Parkash Vati Batta | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Amar Nath Joshi | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Mithun Babbar | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Jang Bahadur Ashta | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Vijay Kumar Talwar | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Jagdish Chander Gupta | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Chiranjibi Dhakal | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Prahlad Pharroda | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £463.84k | £547.77k | £574.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £355.08k | £436.67k | £525.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £382.80k | £358.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £215.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £62.05k | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £102.93k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £146.22k | £524.05k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £168 | £966 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £362.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £290.28k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £0 | £6.13m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £6.19m | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £542.64k | £253.14k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £2.46m | £2.05m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Chwefror 2023 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Chwefror 2023 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 24 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE HINDU RELIGION. (FOR FURTHER DETAILS SEE CONSTITUTION).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HINDU TEMPLE
2 LADY MARGARET ROAD
SOUTHALL
UB1 2RA
- Ffôn:
- 02085743870
- E-bost:
- vishwahindumandir@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window