BRANKSOME CHINE SURF LIFE SAVING CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SAVE LIVES AND PREVENT DROWNING AND TO PROVIDE EDUCATION AND TRAINING IN ALL AREAS RELATING TO LIFESAVING, RESCUE AND RESUSCITATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN POOLE, BOURNEMOUTH & CHRISTCHURCH IN DORSET
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
453 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Poole
Llywodraethu
- 29 Medi 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1042297 BRANKSOME CHINE SURF LIFE SAVING CLUB
- 02 Chwefror 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Dixon | Cadeirydd | 27 January 2024 |
|
|
||||
Emma Louise Kane | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|
||||
Allen PEMBROKE | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|
||||
ZARA JAYNE POTTER | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|
||||
James BEST | Ymddiriedolwr | 04 February 2023 |
|
|
||||
Matt WRIGHT | Ymddiriedolwr | 04 February 2023 |
|
|
||||
Philip Nye | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £91.95k | £124.15k | £131.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £53.66k | £112.08k | £96.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.86k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 13 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 13 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 02 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE CIO IS ESTABLISHED IS TO SAVE LIVES AND PREVENT DROWNING AND TO PROVIDE EDUCATION AND TRAINING IN ALL AREAS RELATING TO LIFESAVING, RESCUE AND RESUSCITATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN POOLE, BOURNEMOUTH & CHRISTCHURCH IN DORSET.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
62 RICHMOND ROAD
PARKSTONE
POOLE
DORSET
BH14 0BU
- Ffôn:
- 07545697597
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window