THE ANTI-RACIST SOCIAL CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Anti-Racist Social Club ('The Club') is a registered charity startup that works to create spaces and resources for education and open dialogue about becoming anti-racist allies and creating psychological safety in business and education. We also provide free advice and education via our website which houses over 500 resources for anti-racist and intersectional learning (original and curated).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- De Affrica
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Stewart De Jong | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
||||
Bradley Michael Deal | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
||||
Oluwatobi Arawole | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.07k | £102.10k | £23.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.75k | £45.47k | £15.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | 76 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 10 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 10 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 02 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF ANTI-RACISM IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, THROUGH THE USE OF (I) TRAININGS, (II) WORKSHOPS, (III) ONLINE COURSES, (IV) ORIGINAL CONTENT, (V) CURATED CONTENT, (VI) EVENTS, AND (VII) THE CONTINUED DEVELOPMENT OF CAPABILITIES, COMPETENCIES, SKILLS, AND UNDERSTANDING OF HOW TO BE ANTI-RACIST, HOW TO BE AN ALLY TO COMMUNITIES THAT HAVE BEEN MARGINALISED OR EXCLUDED, HOW TO PROMOTE RACIAL TOLERANCE, AND HOW TO ELIMINATE DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE, ETHNICITY, AND OTHER PROTECTED CHARACTERISTICS; I. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE, “ANTI-RACISM” IS DEFINED AS (I) ANY FORM OF ACTION AGAINST RACISM, SYSTEMIC RACISM, AND THE OPPRESSION OF GROUPS THAT HAVE BEEN MARGINALISED OR EXCLUDED, OR (II) ANY CONSCIOUS EFFORTS AND ACTIONS TO PROVIDE EQUITABLE OPPORTUNITIES FOR ALL PEOPLE ON AN INDIVIDUAL AND SYSTEMIC LEVEL, OR (III) THE POLICY OR PRACTICE OF OPPOSING RACISM AND PROMOTING RACIAL AND ETHNIC TOLERANCE, OR (IV) THE ACTIVE PROCESS OF IDENTIFYING AND ELIMINATING RACISM BY CHANGING SYSTEMS, ORGANISATIONAL STRUCTURES, POLICIES AND PRACTICES, AND ATTITUDES, SO THAT POWER IS REDISTRIBUTED AND SHARED EQUITABLY; II. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE, “PROTECTED CHARACTERISTICS” INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, AGE, GENDER, SEXUALITY, MARITAL STATUS, PHYSICAL OR MENTAL DISABILITY STATUS, RACE, ETHNICITY, NATIONALITY, RELIGIOUS OR SPIRITUAL BELIEFS, AND LEVEL OF SOCIOECONOMIC STATUS 2. TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION, DIVERSITY, EQUITY AND ACCESS TO OPPORTUNITY (“IDEA”) FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, THROUGH (I) THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE, ETHNICITY, NATIONALITY, GENDER, SEXUALITY, MARITAL STATUS, RELIGION/FAITH/SPIRITUALITY, SOCIAL AND ECONOMIC DISADVANTAGE/ SOCIOECONOMIC STATUS/LEVEL OF INCOME, DISABILITY STATUS, (II) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN IDEA, (III) PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS, AND (IV) CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF IDEA; AND 3. TO PROMOTE RACIAL HARMONY FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY (I) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS ABOUT DIFFERENT RACIAL AND ETHNIC GROUPS TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL AND ETHNIC GROUPS, (II) WORKING TOWARDS THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE AND ETHNICITY, AND (III) PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING BETWEEN DIFFERENT RACIAL AND ETHNIC GROUPS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 80698
PO Box 6945
London
W1A 6US
- Ffôn:
- 07415526212
- E-bost:
- welcome@theantiracistsocial.club
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window