THE ORTHODOX PARISH OF ST MARTIN AND ST HELEN, COLCHESTER

Rhif yr elusen: 1192469
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity is a parish within the Orthodox Church. We are committed to enabling as many people as possible to worship at our church and chapel and to become part of our parish community. To that end we typically hold services on 3 days a week at St Martin's Church and St Helen's Chapel in Colchester.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £99,403
Cyfanswm gwariant: £18,970

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex
  • Norfolk
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Tachwedd 2020: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev ALEXANDER ALISTAIR MATTHEW HAIG BD AKC Cadeirydd 23 November 2020
THE ORTHODOX PARISH OF ST HELEN OF COLCHESTER
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 551 diwrnod
Tasos Papastylianou Ymddiriedolwr 23 October 2022
Dim ar gofnod
Elena Kanaar Ymddiriedolwr 23 October 2022
Dim ar gofnod
Michael Kampouridis Ymddiriedolwr 17 November 2021
Dim ar gofnod
Jon Peter Kanaar Ymddiriedolwr 23 November 2020
Dim ar gofnod
Theodora Ford Ymddiriedolwr 23 November 2020
Dim ar gofnod
George Philip Harrison Ymddiriedolwr 23 November 2020
Dim ar gofnod
John Mark Shillaker Ymddiriedolwr 23 November 2020
Dim ar gofnod
Hilary Mary Haig ARCM Ymddiriedolwr 23 November 2020
Dim ar gofnod
Catalin Fliscu Ymddiriedolwr 23 November 2020
Dim ar gofnod
Dusan Radunovic Ymddiriedolwr 23 November 2020
THE ORTHODOX PARISH OF ST HELEN OF COLCHESTER
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 551 diwrnod
Nicholas Edwin Taylor Ymddiriedolwr 23 November 2020
THE ORTHODOX PARISH OF ST HELEN OF COLCHESTER
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 551 diwrnod
THE UNIVERSITY OF ESSEX CHOIR
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £39.16k £53.31k £99.40k
Cyfanswm gwariant £10.57k £25.97k £18.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 24 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Gorffennaf 2024 267 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Gorffennaf 2024 267 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
17 MAIDENBURGH STREET
COLCHESTER
CO1 1UB
Ffôn:
01206530530