Ymddiriedolwyr PARENTS, STAFF, FRIENDS ASSOCIATION MOUNTSORREL
Rhif yr elusen: 1193288

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carly Gilmartin | Ymddiriedolwr | 17 December 2024 |
|
|
||||
Alex Shelton-Knight | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|
||||
Gerry Lindup | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
Paula Wheatley | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
Rachael Johnson | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
Stacy Preston | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
Dionne Rose Baker | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Graham Charles Clarke | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Baylie Crowson | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
Louisa May Bird | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
Anna Louise Burnett Cox | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
Sarah Evans | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Bedworth | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.