RANGERS LODGE WILDLIFE HOSPITAL CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A hospital for the care of sick, injured and orphaned wildlife with the view to eventual release back to the wild.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
65 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 22 Ionawr 2021: CIO registration
- RANGERS LODGE WILDLIFE HOSPITAL (Enw gwaith)
- RLWH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Burrows | Cadeirydd | 22 January 2021 |
|
|
||||
Catherine Hoban | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Karen Bowden | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Ross Edward Burrows | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
Esther Lucille Hatswell | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
Richard John Hatswell | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
Simon Anthony Russell | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.93k | £22.20k | £24.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.88k | £12.68k | £29.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF ANIMALS AND BIRDS OF ANY SPECIES FOUND IN BRITAIN, BUT PRIMARILY NATIVE BRITISH WILDLIFE, WHO ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND, IN PARTICULAR, TO PROVIDE OR MAINTAIN A TEMPORARY REFUGE OR HOSPITAL OR OTHER FACILITY FOR THE COLLECTION, RECEPTION CARE AND REHABILITATION OF SICK, INJURED OR ILLTREATED ANIMALS OR BIRDS UNTIL THEIR EVENTUAL RELEASE BACK INTO THE WILD OR OTHERWISE THEIR TRANSFER TO AN ANIMAL SANCTUARY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RANGERS LODGE WILDLIFE HOSPITAL
FOREST ROAD
COLGATE
HORSHAM
RH12 4TB
- Ffôn:
- 01403379446
- Gwefan:
-
RANGERSLODGEWILDLIFEHOSPITAL.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window