THE TREVOR TOWERS WELFARE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1192731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

General charitable purposes, including the support of cancer research, hospices and end of life care, search and rescue organisations and the provision and training of assistance dogs.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 20 October 2023

Cyfanswm incwm: £20
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Rhagfyr 2020: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Trevor Towers Cadeirydd 20 October 2020
Dim ar gofnod
Jennifer Ann Hatlee Ymddiriedolwr 20 October 2020
Dim ar gofnod
KILLIK & CO TRUSTEES LIMITED Ymddiriedolwr 20 October 2020
THE MR & MRS PAUL KILLIK CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE DONALDSON LEE REGEN FOUNDATION
Derbyniwyd: 26 diwrnod yn hwyr
THE A C H CRISFORD CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE RUDGE SHIPLEY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Emily Louise Taylor Ymddiriedolwr 20 October 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 20/10/2021 20/10/2022 20/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £0 £30 £20
Cyfanswm gwariant £104 £10 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 20 Hydref 2023 05 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 20 Hydref 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 20 Hydref 2022 05 Chwefror 2024 169 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 20 Hydref 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 20 Hydref 2021 21 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 20 Hydref 2021 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Killik & Co Llp
Crown House
Crown Street
IPSWICH
IP1 3HS
Ffôn:
02073370500
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael