ymddiriedolwyr SCOTT DRIVE CHURCH
Rhif yr elusen: 1195047
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Emerson | Cadeirydd | 01 September 2006 |
|
|
||||
Jonathan Paul Hughes | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Iain David Randall | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Gurjit Singh Malli | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Gary Henry Currie | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Stephen Matthew Owen | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Ian David Margeson Ph.D. | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.