SCHERZO ENSEMBLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Scherzo is a professional development platform for emerging artists, particularly classical singers. Scherzo offers a programme of performance and training projects to a cohort of performers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 06 Tachwedd 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1182765 LUNCHBREAK OPERA
- 02 Chwefror 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecilia Nutting | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Fergus Slinger | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
NICHOLAS JAMES THOMAS | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|||||
Timothy Russell Hellyer Jones MA ARCM | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|||||
HAMISH TIMOTHY WARREN JANSON | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110.11k | £107.19k | £116.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £94.97k | £104.30k | £116.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 02 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE MUSICAL ARTS FOR PUBLIC BENEFIT THROUGH TRAINING AND SUCH OTHER OPPORTUNITIES AND ACTIVITIES WHICH THE TRUSTEES DEEM SUITABLE FOR THE TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE SKILLS OF EMERGING MUSICAL ARTISTS IN DELIVERING EXPERT PUBLIC PERFORMANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
157 Shakespeare Road
Herne Hill
London
UK
SE24 0PY
- Ffôn:
- 07495074286
- E-bost:
- scherzoensemble@outlook.com
- Gwefan:
-
scherzoensemble.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window