THE SUSANNE BEER CELLO CORNER FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charitable purpose of the Foundation is: For the public benefit, the advancement of the art of music and the study of the cello for young musicians under the age of 26 years including but not limited to: 1. The loan of cellos to individuals in the UK. 2. Awarding such persons grants to further their musical education. 3. Provision of workshops, masterclasses and public performances.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 26 Gorffennaf 2021: CIO registration
- THE CELLO CORNER FOUNDATION (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Simon David Cowell | Ymddiriedolwr | 31 December 2022 |
|
|
||||
Glen Fabian Thomas | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Heather Tuach | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.76k | £4.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.21k | £4.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF THE ART OF MUSIC AND THE STUDY OF THE CELLO FOR YOUNG MUSICIANS UNDER THE AGE OF 26 YEARS BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES DETERMINE FROM TIME TO TIME INCLUDING BUT NOT LIMITED TO: 1. THE LOAN OF CELLOS TO INDIVIDUALS 2. AWARDING SUCH PERSONS GRANTS TO FURTHER THEIR MUSICAL EDUCATION 3. THE PROVISION OF WORKSHOPS, MASTERCLASSES AND PUBLIC PERFORMANCES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
179 OFFORD ROAD
LONDON
N1 1LR
- Ffôn:
- 07973509333
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window